de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Max
Weber
dodis.ch/P1055
* 2.8.1897
Zürich
† 2.12.1974
Bern
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
28
Karriere
28x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
18.12.1961-1974
Mitglied
Arbeitsgruppe Historische Standortsbestimmung
1968–1972
Präsident
Expertenkommission Max Weber
5.12.1955–28.11.1971
Mitglied
Nationalrat
6.1970...
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
Mitglied
Schweizerische Delegation für die Verhandlungen mit Dänemark
1960-1968
Mitglied
Bundesversammlung/Parlamentarierdelegation beim Europarat
1962-1967
Mitglied
Schweizerische Koordinationskommission für die technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern
1965-1966
Präsident
Bundesversammlung/Parlamentarierdelegation beim Europarat
20.12.1955-18.12.1961
Mitglied
Nationalrat/Zolltarifkommission
22.2.1961...
Mitglied
Studienkommission für das Problem der ausländischen Arbeitskräfte
29.3.1957...
Mitglied
Konsultative Kommission für Handelspolitik
1.1.1952-31.1.1954
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
1948-1951
Mitglied des Bankauschusses der SNB
Schweizerische Nationalbank
1943-1951
Mitglied des Bankrates
Schweizerische Nationalbank
12.1939-12.1951
Mitglied
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
6.10.1948-19.12.1951
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
4.12.1939–2.12.1951
Mitglied
Nationalrat
9.12.1946...
Mitglied
Schweizerische Wirtschaftsdelegation für die Verhandlungen mit der Tschechoslowakei
30.8.1946...
Mitglied
Schweizerische Delegation für die Verhandlungen mit Schweden
17.5.1946...
Mitglied
Schweizer Wirtschaftsdelegation mit Finnland
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente