de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ernst
Wetter
dodis.ch/P1065
* 27.8.1877
Töss
† 10.8.1963
Zürich
+
Namensvariante
Wetter-Wiesmann Ernst
+
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Politiker
+
Titel / Ausbildung
Dr. rer. oec.
Konfession
reformiert
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
17
Karriere
17x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1920
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Präsident
Schweizerische Zentrale für Handelsförderung
Verwaltungsratsmitglied
Schweizerische Handelskammer in Frankreich
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Alusuisse
Verwaltungsratsmitglied
Aluminium-Industrie Neuhausen
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
1944-1948
Präsident
Schweizer Spende
1.1.1939-31.12.1943
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
1.1.1941-31.12.1941
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.8.1940-31.12.1941
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1937-1939
Verwaltungsratsmitglied
Schweizerische Kreditanstalt
1924-1939
Mitglied
Schweizerische Handelskammer
1929-1938
Verwaltungsratsmitglied
Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft
4.11.1936...
Mitglied
Eidg. Expertenkommission für Wirtschaftsgesetzgebung
1930-1934
Verwaltungsratsmitglied
Bank Leu
1926...
Vizepräsident
Vorort
1923–1924
Direktor
EVD/Handelsabteilung
1920...
Sekretär
EVD/Handelsabteilung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente