de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
André
Guinand
dodis.ch/P11513
* 1901
† 1991
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Präsident des Verwaltungsrates
Société commissionnaire et financière S.A., Genève
Präsident
Rosche Anstalt
...1965...
Präsident
Schweizerische Rundspruchgesellschaft
12.1943-12.1963
Mitglied
Bundesversammlung/Radikal-demokratische Fraktion
1953–1959
Präsident
Bundesversammlung/Radikal-demokratische Fraktion
...1955...
Mitglied
Nationalrat/Kommission für die Wirtschaftsabkommen mit Bulgarien
24.6.1954-17.3.1955
Mitglied
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
15.12.1947-16.12.1951
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente