de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Gaston
Jaccard
dodis.ch/P117
* 6.5.1894
Liège
† 14.11.1991
Pully
1 / 3
keyboard_arrow_right
+
Namensvariante
Jaccard Gaston Edouard
+
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Militärischer Grad
Korporal
Eintritt EDA
1.4.1919
Austritt EDA
18.11.1961
Alle einblenden
+
1 / 3
keyboard_arrow_right
Funktionen
14
Karriere
14x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
9.1.1961-18.11.1961
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Havanna
23.4.1957-31.12.1959
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Brüssel
29.10.1956-22.4.1957
Schweizerischer Gesandter
Schweizerische Botschaft in Brüssel
13.7.1953-28.10.1956
Schweizerischer Gesandter
Schweizerische Gesandtschaft in Oslo
7.10.1948-12.7.1953
Schweizerischer Gesandter
Schweizerische Gesandtschaft in Warschau
21.12.1945-6.10.1948
Schweizerischer Gesandter
Schweizerische Gesandtschaft in Mexico
1.12.1934-20.12.1945
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Montreal
16.4.1932-30.11.1934
Gesandtschaftssekretär
EPD/Abteilung für Auswärtiges
1.1.1927-15.4.1932
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Buenos Aires
11.1.1926-31.12.1926
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Gesandtschaft in London
15.7.1924-10.1.1926
Verweser
Schweizerisches Generalkonsulat in Belgrad
1.5.1923-14.7.1924
Konsularattaché
Schweizerisches Generalkonsulat in Belgrad
1.4.1919-30.4.1923
Mitarbeiter
EPD/Abteilung für Auswärtiges
...1919
Student
Universität Lausanne
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente