de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Yakup Kadri
Karaosmanoglu
dodis.ch/P1179
* 27.3.1889
Kairo
† 13.12.1974
Ankara
+
Namensvariante
Karaosmanoglu Yakub Kadri
•
Karaosmanoğlu Yakup Kadri
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Türkei
Beschäftigung
Diplomat
•
Schriftsteller
Weitere Informationen
GND
Helveticat
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
3
Karriere
3x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
18.9.1953–18.10.1954
Botschafter
Türkei/Botschaft in Bern
8.6.1951–18.9.1953
Minister
Türkei/Botschaft in Bern
6.11.1942–1949
Minister
Türkei/Gesandtschaft in Bern
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente