de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Sydney de
Coulon
dodis.ch/P11910
* 24.3.1889
† 17.8.1976
+
Namensvariante
Coulon Sydney De
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
HFLS
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Präsident des Verwaltungsrates
Câbles Cortaillod SA
Verwaltungsratsmitglied
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
1947–1963
Mitglied
Bundesversammlung/Liberale Fraktion
6.1949-3.1963
Mitglied
Ständerat
20.12.1960-28.9.1961
Präsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
22.9.1955-28.9.1961
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
17.3.1960...
Mitglied
Ständerat/Zolltarifkommission
9.12.1952-12.12.1958
Mitglied
Ständerat/Sicherheitspolitische Kommission
12.1947-06.1949
Mitglied
Nationalrat
15.12.1947-14.6.1949
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
1945...
Mitglied des Bankrates
Schweizerische Nationalbank
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente