de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Robert
Blattner
dodis.ch/P12090
* 28.9.1899
Küttigen
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
•
Vietnam (1976...)
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Aargau
Hauptsprache
Deutsch
Weitere Sprachen
Französisch
•
Italienisch
•
Englisch
•
Spanisch
+
Beschäftigung
Bankier
•
Händler
+
Militärischer Grad
Soldat
Beschäftigung des Vaters
Handwerker
Eintritt EDA
16.9.1935
Austritt EDA
13.1.1946
Alle einblenden
+
Funktionen
5
Karriere
5x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1933-1946...
Direktor
Diethelm & Co. AG
5.10.1935-13.1.1946
Konsularagent
Konsularagentur der Schweiz in Haiphong
1.5.1923–31.12.1932
Mitarbeiter
Diethelm & Co. AG
1.1.1919-23.9.1920
Mitarbeiter
Schweizerische Bankgesellschaft
2.1.1916-31.12.1918
Praktikant
Schweizerische Bankgesellschaft
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente