Francis Patrick Matthews
dodis.ch/P13133Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.10.1951-7.9.1952 | Botschafter | USA/Ambassade à Dublin | |
16.5.1949-26.6.1951 | Kriegsmarineminister | USA/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.10.1951-7.9.1952 | Botschafter | USA/Ambassade à Dublin | |
16.5.1949-26.6.1951 | Kriegsmarineminister | USA/Regierung |