James Cowles Hart Bonbright
dodis.ch/P13623Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
9.1.1959-20.3.1961 | Botschafter | USA/Botschaft in Stockholm | |
18.2.1955-27.11.1958 | Botschafter | USA/Botschaft in Lissabon |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
9.1.1959-20.3.1961 | Botschafter | USA/Botschaft in Stockholm | |
18.2.1955-27.11.1958 | Botschafter | USA/Botschaft in Lissabon |