de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
François
Mitterrand
dodis.ch/P13775
* 26.10.1916
Jarnac
† 8.1.1996
Paris
+
Namensvariante
Mitterand François
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Frankreich
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Mitterand Danielle
ist verheiratet mit
Mitterrand François
•
Mitterrand Jean-Christophe
ist Kind von
Mitterrand François
Weitere Informationen
GND
Helveticat
VIAF
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q2038
Alle einblenden
+
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1981-1995
Staatschef
Andorra/Staat
21.5.1988-17.5.1995
Präsident
Frankreich/Staat
21.5.1981-20.5.1988
Präsident
Frankreich/Staat
13.6.1971-24.1.1981
Sekretär
Frankreich/Sozialistische Partei
31.1.1956-10.6.1957
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
18.6.1954-5.2.1955
Innenminister
Frankreich/Innenministerium
28.6.1953-3.9.1953
Staatssekretär
Frankreich/Regierung
20.1.1952-8.3.1952
Staatsminister
Frankreich/Regierung
12.7.1950-11.8.1951
Minister
France/Territoires d'Outre-Mer
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente