de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Manlio Giovanni
Brosio
dodis.ch/P13829
* 10.7.1897
Turin
† 14.3.1980
Turin
+
Namensvariante
Brozio
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Italien
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q956836
Alle einblenden
+
Funktionen
5
Karriere
5x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.8.1964-1.10.1971
Generalsekretär
NATO
31.1.1955-13.5.1961
Botschafter
Italien/Botschaft in Washington
11.12.1946-12.1951
Botschafter
Italien/Botschaft in Moskau
4.12.1945-28.6.1946
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
19.6.1945-26.11.1945
Stellvertretender Ministerpräsident
Italien/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente