de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Paolo Emilio
Taviani
dodis.ch/P13863
Geschlecht
männlich
Wikidata
Q1379277
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
23.2.1966-5.6.1968
Innenminister
Italien/Innenministerium
23.7.1964-21.1.1966
Innenminister
Italien/Innenministerium
5.12.1963-25.6.1964
Innenminister
Italien/Innenministerium
21.2.1962-16.5.1963
Innenminister
Italien/Innenministerium
15.2.1959-24.2.1960
Finanzminister
Italien/Finanzministerium
19.5.1957-19.6.1958
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
6.7.1955-6.5.1957
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
9.2.1954-22.6.1955
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
18.1.1954-31.1.1954
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
15.8.1953-6.1.1954
Verteidigungsminister
Italien/Verteidigungsministerium
16.7.1953–28.7.1953
Minister
Italien/Industrie- und Handelsministerium
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente