de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Aldo
Moro
dodis.ch/P13878
* 23.9.1916
† 9.5.1978
Rom
Geschlecht
männlich
Referenzland
Italien
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
GND
Helveticat
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q171834
Funktionen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1976–1978
Präsident
Italien/Christlich-demokratische Partei
7.8.1970-15.1.1972
Aussenminister
Italien/Aussenministerium
7.1971–12.1971
Vorsitzender
EG/Ministerrat
28.3.1970-6.7.1970
Aussenminister
Italien/Aussenministerium
9.8.1969-7.2.1970
Aussenminister
Italien/Aussenministerium
23.2.1966-5.6.1968
Premierminister
Italien/Regierung
29.12.1965-21.1.1966
Aussenminister
Italien/Aussenministerium
23.7.1964-21.1.1966
Premierminister
Italien/Regierung
29.12.1964-5.3.1965
Aussenminister
Italien/Aussenministerium
5.12.1963-25.6.1964
Premierminister
Italien/Regierung
2.7.1958-5.2.1959
Minister für Kultus und Unterricht
Italien/Ministerium für Unterricht
19.5.1957-19.6.1958
Minister für Kultus und Unterricht
Italien/Ministerium für Unterricht
6.7.1955-6.5.1957
Justizminister
Italien/Justizministerium
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente