Oronzo Reale
dodis.ch/P13886Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
13.12.1968–5.7.1969 | Minister | Italien/Finanzministerium | |
5.12.1963-25.6.1964 | Justizminister | Italien/Justizministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
13.12.1968–5.7.1969 | Minister | Italien/Finanzministerium | |
5.12.1963-25.6.1964 | Justizminister | Italien/Justizministerium |