Hugo Valvanne
dodis.ch/P139971 / 2
Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.6.1957–3.7.1959 | Botschafter | Finnland/Botschaft in Bern | |
8.11.1956–2.6.1957 | Minister | Finnland/Botschaft in Bern |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.6.1957–3.7.1959 | Botschafter | Finnland/Botschaft in Bern | |
8.11.1956–2.6.1957 | Minister | Finnland/Botschaft in Bern |