Nabi Youla
dodis.ch/P14071Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
31.8.1966–6.3.1967 | Botschafter | Guinea/Botschaft in Bonn | |
5.10.1959–31.3.1961 | Botschafter | Guinea/Botschaft in Paris |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
31.8.1966–6.3.1967 | Botschafter | Guinea/Botschaft in Bonn | |
5.10.1959–31.3.1961 | Botschafter | Guinea/Botschaft in Paris |