Phan Huy Quat
dodis.ch/P14853Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.2.1965-8.6.1965 | Premierminister | Südvietnam/Regierung | |
16.6.1954-26.6.1954 | Premierminister | Südvietnam/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.2.1965-8.6.1965 | Premierminister | Südvietnam/Regierung | |
16.6.1954-26.6.1954 | Premierminister | Südvietnam/Regierung |