de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Georges-André
Falquier
dodis.ch/P15149
* 4.7.1905
Genf
† 10.1985
+
Namensvariante
Falquier Georges
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Englisch
•
Spanisch
+
Beschäftigung
Händler
•
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Handelsdiplom
•
BA Wirtschaft
Militärischer Grad
Soldat
Eintritt EDA
1.10.1930
Austritt EDA
31.12.1970
Alle einblenden
+
Funktionen
18
Karriere
18x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2.2.1965-21.12.1970
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Toronto
15.11.1961-1.2.1965
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Nizza
1.1.1955-3.11.1958
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Dakar
5.1.1954-31.12.1954
Vizekonsul
Schweizerisches Konsulat in Dakar
5.5.1950-31.12.1953
Vizekonsul
Schweizerisches Konsulat in Tanger
26.3.1950-4.5.1950
Vizekonsul
Eidgenössisches Politisches Departement
3.6.1946-25.3.1950
Verweser a.i.
Schweizerisches Konsulat in Singapur
1.1.1938-2.6.1946
Kanzleisekretär
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
11.11.1933-31.12.1937
Kanzlist
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
1.1.1933-10.11.1933
Kanzlist
Schweizerisches Konsulat in Brisbane
29.12.1931-31.12.1932
Sekretär
Schweizerisches Konsulat in Brisbane
3.10.1931-26.12.1931
Sekretär
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
1.1.1931-2.10.1931
Sekretär
Schweizerisches Konsulat in Singapur
1.11.1930-31.12.1930
Sekretär
Schweizerisches Konsulat in Mülhausen
1.10.1930-31.10.1930
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
1.4.1924-15.3.1926
Mitarbeiter
André & Cie
1920-1923
Student
Höhere Handelsschule in Lausanne
1.4.1923-30.6.1923
Mitarbeiter
La Suisse
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente