de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hugo
Allemann
dodis.ch/P15176
* 10.1.1921
† 12.6.2011
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
VIAF
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1972-1975...
Direktionspräsident
Solothurn/Kantonalbank
9.7.1965- 31.12.1973
Mitglied
Konsultativkommission für Aussenwirtschaftspolitik
1.7.1965-31.12.1973
Delegierter
EVD/Der Delegierte für Konjunkturfragen und Arbeitsbeschaffung
Mitglied
Schweizer Delegation bei der OECD
Präsident
Kommission für Technologie und Innovation
1969...
Mitglied
Arbeitsgruppe für Technologie
...1961-1967...
Mitglied
Arbeitsgruppe Kartellpolitik
1961...
Experte
Studienkommission für das Problem der ausländischen Arbeitskräfte
1955-1960
Direktor
DFEP/Commission d'étude des prix
1.7.1960...
Vizedirektor
EDI/Bundesamt für Statistik
1951-1955
Sekretär
DFEP/Commission d'étude des prix
1947-1951
Mitarbeiter
EVD/Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente