de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Rudolf
Schaller
dodis.ch/P15232
* 31.3.1947
Basel
† 17.5.2024
+
Paraphe
SRU (...1984–1991...)
•
SR
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Luzern (Kanton)
•
Basel Stadt
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Eintritt EDA
1.5.1973
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
28.1.2008...
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Lissabon
15.7.2004-17.1.2008
Botschafter
Ständige Vertretung der Schweiz bei der UNO und den internationalen Organisationen in Wien
21.2.2000-9.7.2004
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Pretoria
10.4.1993-18.2.2000
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Madrid
3.1988-1993
Generalsekretär
EDA/Generalsekretariat
1988-1993
Generalsekretär
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
1985-1987
Adjunkt
EDA/Politische Direktion
1983-1985
Stellvertreter des Chefs
EDA/Politische Direktion/Politisches Sekretariat
1979-1983
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Bonn
1975-1979
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Guatemala
1.4.1974-1975
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Lima
1.5.1973–1975
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente