de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walter
Altenburger
dodis.ch/P15238
* 25.8.1918
Chur
† 1998
+
Paraphe
AR
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Thurgau
Hauptsprache
Deutsch
Weitere Sprachen
Französisch
•
Italienisch
•
Englisch
•
Spanisch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Bankier
+
Titel / Ausbildung
Handelsdiplom
Militärischer Grad
Wachtmeister
Beschäftigung des Vaters
Unternehmer
+
Eintritt EDA
1.10.1945
Austritt EDA
31.8.1983
+
Konfession
reformiert
Alle einblenden
+
Funktionen
19
Karriere
19x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
31.8.1977-31.8.1983
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Kapstadt
1.1.1969-30.8.1977
Konsularischer Mitarbeiter
EPD/Protokoll
13.10.1967-31.12.1968
Konsularassistent
EPD/Protokoll
1.1.1964-31.12.1967
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
15.3.1967-12.10.1967
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Canberra
27.2.1967-14.3.1967
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
1.1.1967-26.2.1967
Vizekonsul
Schweizerisches Konsulat in Melbourne
12.2.1959-31.12.1963
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Sydney
1.1.1954-6.1.1959
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in London
15.10.1953-31.12.1953
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in London
21.5.1953-14.10.1953
Sachbearbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
19.8.1950-7.5.1953
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in Bagdad
1.7.1949-18.8.1950
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Innsbruck
13.9.1946-30.6.1949
Mitarbeiter
Schweizerisches Konsulat in Innsbruck
14.8.1946-12.9.1946
Mitarbeiter
Schweizerisches Generalkonsulat in Antwerpen
1.10.1945-13.8.1946
Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1.4.1945-15.9.1945
Mitarbeiter
Graubünden/Kantonale Steuerverwaltung
1.8.1939-31.3.1941
Bankier
Graubündner Kantonalbank
1.8.1936-31.7.1939
Praktikant
Graubündner Kantonalbank
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente