Sean Thomas O'Kelly
dodis.ch/P15291Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.6.1945-25.6.1959 | Präsident | Irland/Staat | |
16.9.1939-14.6.1945 | Minister | Irland/Finanzministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.6.1945-25.6.1959 | Präsident | Irland/Staat | |
16.9.1939-14.6.1945 | Minister | Irland/Finanzministerium |