de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Gaspard
Bodmer
dodis.ch/P15367
* 1.4.1931
† 17.4.2000
+
Paraphe
BR (...1969–1981...)
+
Namensvariante
Bodmer Johann Caspar
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
•
Genf (Kanton)
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Lic. rer. pol.
Eintritt EDA
1.1.1957
Austritt EDA
26.4.1996
Alle einblenden
+
Funktionen
15
Karriere
15x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2.9.1993–26.4.1996
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Tel-Aviv
4.9.1987–5.7.1993
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Brüssel
1992...
Mitglied
Interdepartementale Arbeitsgruppe europäische Sicherheitsstrukturen
1.9.1982–31.7.1987
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Rom
23.2.1979-17.8.1982
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Buenos Aires
1973-1979
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Paris
10.1970-1973
Sektionschef
EPD/Direktion für internationale Organisationen/Sektion Vereinte Nationen und internationale Organisationen
1.3.1969-1971
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Abteilung für internationale Organisationen/Sektion Vereinte Nationen und internationale Organisationen
1965-2.3.1969
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in London
1964
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Den Haag
17.4.1961-1963
Botschaftssekretär
Schweizerische Delegation bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
1960
Volkswirtschaftlicher Beamter
Eidgenössisches Politisches Departement
1959
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
3.1.1957–1959
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
5.1.1958-1958
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Köln
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente