de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jean
Bourgeois
dodis.ch/P15383
* 25.7.1926
Zürich
† 1999
+
Paraphe
JB
•
BSJ
•
BO
•
BS
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
•
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Lic. iur.
Eintritt EDA
6.2.1956
Austritt EDA
31.7.1991
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.9.1987–31.7.1991
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Rabat
22.3.1984–9.7.1987
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Brüssel
1.10.1980–31.3.1984
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Jakarta
21.9.1978–28.4.1980
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Quito
23.3.1975–27.7.1978
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Djeddah
1969-11.1974
Sektionschef
EPD/Verwaltungsdirektion/Personalsektion
...5.1974...
Mitglied
EPD/Arbeitsgruppe Florian/Kommission I (Missionen)
1965-1969
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Washington
19.2.1961-1965
Jurist
Eidgenössisches Politisches Departement
15.2.1958-18.2.1961
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in New Delhi
6.2.1956–1958
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1957-31.1.1958
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Paris
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente