de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Rolf
Schaufelbühl
dodis.ch/P15385
* 12.11.1933
Lachen
+
Paraphe
SH (...1984...)
+
Namensvariante
Schaufelbuehl Rolf
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Aargau
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Handelsdiplom
Eintritt EDA
1.9.1958
Austritt EDA
31.8.1997
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
26.6.1992-31.8.1997
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Düsseldorf
11.8.1988-17.6.1992
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Istanbul
1.1.1985-11.8.1988
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Djeddah
10.1981-1985
Stellvertreter des Chefs
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung II/Dienst für Fremde Interessen
1981-1985
Konsularischer Mitarbeiter
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung II/Dienst für Fremde Interessen
1.9.1977-1981
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Athen
1973-1977
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Dakar
1960-1972
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1959
Praktikant
Schweizerisches Konsulat in Manchester
1958
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente