de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Emile Henri
Bovay
dodis.ch/P15395
* 1.9.1922
Vevey
† 3.3.2009
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Händler
+
Titel / Ausbildung
Berufslehre
+
Eintritt EDA
15.7.1946
Austritt EDA
30.9.1987
+
Konfession
reformiert
Alle einblenden
+
Funktionen
17
Karriere
17x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
26.7.1984–30.9.1987
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in San Francisco
19.11.1980–25.7.1984
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Kuwait-Stadt
21.8.1974–18.11.1980
Konsul
Schweizerisches Generalkonsulat in New York
4.5.1969–20.8.1974
Konsularischer Mitarbeiter
EPD/DEH/Abteilung Operationelles der Entwicklungszusammenarbeit/Sektion Stipendien und Kurse
31.1.1967–3.5.1969
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Toronto
1.1.1967–30.1.1967
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Kinshasa
16.2.1966–31.12.1966
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Kinshasa
5.11.1965–15.2.1966
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Conakry
12.11.1963–4.11.1965
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Kinshasa
15.8.1963–11.11.1963
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Konsulat in Nantes
9.1.1960–14.8.1963
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Konsulat in Casablanca
1.1.1958–25.9.1959
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Chicago
1.1.1954–31.12.1957
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Chicago
3.10.1955–24.1.1956
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in St. Louis
3.4.1949–31.12.1953
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Chicago
14.10.1947–2.4.1949
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in Moskau
15.7.1946–13.10.1947
Sachbearbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente