de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Pierre
Barraz
dodis.ch/P15419
* 4.9.1940
Marseille
† 22.10.2021
+
Paraphe
BZ (...1984...)
•
BZP (...1975–1978...)
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Lic. iur.
Eintritt EDA
1.5.1968
Alle einblenden
+
Funktionen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1999...
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Marseille
16.3.1993-1998
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Tunis
11.5.1991-20.2.1993
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Ankara
25.9.1987-30.3.1991
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Dakar
17.10.1984-13.8.1987
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Damaskus
1981-1984
Stellvertreter des Chefs
EDA/Politische Direktion/Protokoll
1980-1981
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Belgrad
1.5.1979-31.12.1979
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Belgrad
1975-1978
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Direktion für Völkerrecht/Sektion Entschädigungsabkommen
1973-1975
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Lagos
1970-1973
Diplomatischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1968–1970
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1969
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Kopenhagen
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente