de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Michael von
Schenck
dodis.ch/P15977
* 21.4.1931
Basel
+
Paraphe
VS
+
Namensvariante
Schenk Michael von
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
•
Basel Stadt
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Eintritt EDA
1.1.1957
Alle einblenden
+
Funktionen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
16.10.1989-29.4.1993
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Wellington
1.12.1986-30.9.1989
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Sofia
1.4.1983-31.12.1986
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Helsinki
1.3.1980–1.3.1983
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Akkra
1.5.1977-1980
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Bonn
1973-1977
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Wien
1967-1973
Generalsekretär
Internationales Sekretariat für Freiwilligendienst
1964-1967
Diplomatischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1962-1963
Jurist
EPD/Der Delegierte für Technische Zusammenarbeit
23.1.1961-1962
Botschaftssekretär
Büro des Schweizerischen Beobachters bei der UNO
12.1.1959-31.12.1960
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in New York
3.1.1957–1959
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
5.1.1958-31.12.1958
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizer Delegation bei der OECD
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente