de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walter
Suter
dodis.ch/P16074
* 10.3.1943
Zürich
† 7.6.2021
+
Namensvariante
Sutter Walter
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Aargau
Hauptsprache
Deutsch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.10.1964
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1999–2003
Chef
EDA/Generalsekretariat/Konsular- und Finanzinspektorat
5.6.2003...
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Caracas
2.1998-1999
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Vancouver
10.1997-1.1998
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Santiago de Chile
5.9.1995-28.8.1997
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Beirut
23.9.1989-30.9.1995
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Asunción
1985-1989
Konsularischer Mitarbeiter
EDA/Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst/Personalabteilung/Sektion Rekrutierung und Ausbildung des Personals
1.3.1981-1984
Vizekonsul
Schweizerisches Konsulat in Freiburg i.Br.
1979-1981
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Mumbai
1964-1979
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente