de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Gérard
Fonjallaz
dodis.ch/P16098
* 12.4.1937
Lausanne
+
Paraphe
FD (...1969...)
•
FZ
•
FO
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Lic. rer. pol.
Eintritt EDA
1.2.1964
Austritt EDA
30.6.2002
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.12.1997-30.6.2002
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Jakarta
19.5.1993–30.11.1997
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Santo Domingo
1.10.1989-8.4.1993
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Bangkok
1.1.1984–1.9.1989
Botschafter
Schweizerische Botschaft in La Paz
1.4.1980-1984
Sektionschef
EDA/Generalsekretariat/Personalabteilung/Personalsektion
1978-31.3.1980
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Buenos Aires
1.4.1977-31.12.1977
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Buenos Aires
1.3.1975-1977
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Lima
1970-1975
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Bogotá
1966-1969
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/DEH/Abteilung humanitäre Hilfe und SKH/Sektion humanitäre Zusammenarbeit
1.2.1964–1966
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
4.1.1965-31.12.1965
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Wien
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente