de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jürg
Streuli
dodis.ch/P16142
* 2.6.1945
Bern
+
Paraphe
JS
•
STJ
•
ST
+
Namensvariante
Streuli Jörg
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Bern (Kanton)
•
Zürich (Kanton)
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. rer. pol.
Eintritt EDA
1.5.1973
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2004...
Stellvertreter des Chefs
Ständige Mission der Schweiz bei der UNO und den anderen internationalen Organisationen in Genf
15.7.2002-4.10.2004
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Kopenhagen
18.9.1997...
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Beirut
2.11.1991–16.9.1997
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Singapur
5.4.1988-6.8.1991
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Yaoundé
1986-1988
Vizedirektor
EDA/Direktion für internationale Organisationen
1982–1986
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Paris
1.9.1981-1982
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Paris
1.4.1979-1981
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Budapest
1975-1979
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/DEH/Sektion Multilaterale Angelegenheiten
1.5.1973–1975
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1.4.1974-31.12.1974
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Lissabon
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente