de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Francis B.
Cousin
dodis.ch/P16236
* 1.1.1944
Lausanne
1 / 2
keyboard_arrow_right
+
Paraphe
CO (...1979...)
•
COF (8.1995...)
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.10.1965
Alle einblenden
+
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
15
Karriere
15x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
29.8.2000–1.10.2002
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Tirana
1995–1999
Chef
EDA/Generalsekretariat/Konsular- und Finanzinspektorat
10.1.1993-19.8.1995
Geschäftsträger
Schweizerische Botschaft in Antananarivo
2.10.1989-17.12.1992
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Bordeaux
15.8.1987-21.8.1989
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Quito
1985–1987
Konsul
Schweizerische Botschaft in Kuala Lumpur
1.5.1982–1985
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Addis Abeba
1.4.1979-1982
Konsularassistent
EDA/DEH/Sektion Internationale Hilfswerke
1978-1979
Kanzleivorsteher
Schweizerische Botschaft in New Delhi
1975–1978
Kanzleivorsteher
Schweizerisches Generalkonsulat in Berlin
1973-1974
Attaché
Schweizerische Botschaft in Hanoi
1971–1972
Konsularattaché
Schweizerisches Generalkonsulat in Los Angeles
1967–1971
Konsularattaché
Schweizerische Botschaft in Caracas
1966
Praktikant
Schweizerische Botschaft in Madrid
1965
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente