de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Pierre
Riem
dodis.ch/P16237
* 30.5.1939
Bern
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
•
Bern (Kanton)
Hauptsprache
Französisch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.9.1961
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
31.10.1997–2004
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Toronto
7.3.1993–25.10.1997
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Bordeaux
9.5.1990–31.12.1992
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Conakry
1985–1990
Konsul
Schweizerische Botschaft in Bonn
1984–1985
Konsul
Schweizerische Botschaft in Amman
1.7.1981–1984
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Berlin-Ost
1979-1981
Konsularischer Mitarbeiter
EDA/Generalsekretariat
1978-1979
Konsularassistent
EDA/Generalsekretariat/Verwaltungsabteilung
1962
Praktikant
Schweizerisches Konsulat in Hannover
1961
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente