de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Joseph
Herger
dodis.ch/P16252
* 26.12.1919
Köln
† 2.1987
+
Paraphe
HR (...1975...)
+
Namensvariante
Herger Josef
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Uri
Hauptsprache
Deutsch
Weitere Sprachen
Französisch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Berufslehre
Militärischer Grad
Rekrut
+
Eintritt EDA
1.10.1941
Austritt EDA
31.12.1984
+
Konfession
katholisch
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
9.6.1981-18.12.1984
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Bregenz
29.2.1976-8.6.1981
Konsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Hamburg
11.1.1972-28.2.1976
Konsularischer Mitarbeiter
EPD/Direktion für Völkerrecht/Sektion Entschädigungsabkommen
1.1.1972-10.1.1972
Konsul
Schweizerische Botschaft in Prag
28.9.1969-31.12.1971
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Prag
1.1.1965-27.9.1969
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Stockholm
11.3.1963-31.12.1964
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Stockholm
12.1.1958-10.3.1963
Sekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
16.8.1961-16.9.1961
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Kairo
1.1.1954-12.1.1958
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Konsulat in Köln
1.1.1951-31.12.1953
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Köln
1.10.1941-31.12.1950
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Köln
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente