de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jean-Pierre
Vettovaglia
dodis.ch/P16414
* 24.5.1947
Vallorbe
+
Paraphe
VL
•
VE (...1978-1979...)
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Lic. rer. pol.
Eintritt EDA
1.5.1969
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.12.1993-23.4.1996
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Bukarest
...1993...
Schweizerischer Delegierter
IAEO/Generalversammlung
9.9.1988-25.11.1993
Botschafter
Ständige Mission der Schweiz bei den internationalen Organisationen
1983-1988
Botschaftsrat
Ständige Mission der Schweiz bei den internationalen Organisationen in Genf
1981-1983
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Belgrad
1977-1981
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/Direktion für Völkerrecht/Sektion Landesgrenzen und Nachbarrecht
...1980-1981
Stellvertreter des Chefs
EDA/Direktion für Völkerrecht/Sektion Landesgrenzen und Nachbarrecht
1.3.1974-1977
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in New Delhi
1.3.1971-1974
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Akkra
1.5.1969–1971
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1.2.1970-31.12.1970
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Köln
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente