de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Peter
Niederberger
dodis.ch/P17139
* 10.3.1931
Stans
† 27.3.2012
+
Paraphe
NP (...1968–1993...)
•
NI
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Nidwalden
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
M.A.
Eintritt EDA
1.1.1957
Austritt EDA
2.3.1996
Alle einblenden
+
Funktionen
13
Karriere
13x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
7.9.1992–2.3.1996
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Canberra
11.11.1988-24.4.1991
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Quito
1.7.1984-31.10.1988
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Islamabad
8.6.1982–20.7.1984
Delegationschef
NNSC/Schweizer Mission
15.1.1980-30.4.1982
Sektionschef
EDA/DEH/Abteilung für humanitäre Hilfe/Sektion für Katastrophenhilfe im Ausland
10.4.1976-1979
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Belgrad
1972-9.4.1976
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Caracas
1968-1972
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Abteilung für internationale Organisationen/Sektion für Wissenschaftliche Angelegenheiten
1966–1968
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
...1966
Student
USA/Universität Chicago
1959-1966
Mitarbeiter
Schweizerisches Generalkonsulat in Chicago
1958
Praktikant
Schweizerisches Generalkonsulat in Algier
1957
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente