de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Bernhard
Marfurt
dodis.ch/P17140
* 15.12.1948
London
+
Paraphe
Mf (...1986...)
•
M (...1990...)
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Beamter
+
Titel / Ausbildung
Dr. phil.
Eintritt EDA
1.5.1980
Austritt EDA
1989
Alle einblenden
+
Funktionen
15
Karriere
15x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2.2008–2010
Botschafter
Schweizerische Delegation bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
2004–2007
Botschafter
Mission der Schweiz bei der Europäischen Union
2002–2004
Direktor
EDA/Generalsekretariat/Ressourcen
3.2000–2002
Stellvertretender Generalsekretär
EDA/Generalsekretariat
1.4.1996–2.2000
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Canberra
1991–1995
Persönlicher Mitarbeiter
Eidgenössisches Militärdepartement
1992...
Mitglied
Arbeitsgruppe Neutralität
1.5.1989–1991
Persönlicher Mitarbeiter
Eidgenössisches Militärdepartement
1988–1989
Sektionschef
Integrationsbüro EDA–EVD/Rechtliche, politische und institutionelle Probleme
1986–1989
Diplomatischer Mitarbeiter
Integrationsbüro EDA–EVD
18.9.1989...
Mitglied
Interdepartementaler Ausschuss für die europäische Integration
1.6.1982–1986
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in London
1980–1982
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
1.5.1981–31.5.1982
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Mission bei den Europäischen Gemeinschaften
1.5.1980–30.4.1981
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente