de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Horace Roger Gérard
Jaques
dodis.ch/P17175
* 12.7.1923
Basel
† 1998
+
Paraphe
JS
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Handelsdiplom
Militärischer Grad
Hilfsdienst (HD)
Beschäftigung des Vaters
Händler
+
Eintritt EDA
8.1.1945
Austritt EDA
17.7.1988
+
Konfession
reformiert
Alle einblenden
+
Funktionen
27
Karriere
27x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.6.1983–17.7.1988
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Lyon
11.1.1979–28.4.1983
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Chicago
3.4.1974–10.1.1979
Generalkonsul
Schweizerisches Konsulat in Manchester
1.1.1973–2.4.1974
Abteilungschef
EPD/DEH/Abteilung allgemeine Angelegenheiten/Personal und allgemeine Dienste
2.10.1971–31.12.1972
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
31.7.1971–1.10.1971
Konsul
Schweizerische Botschaft in Saigon
1.1.1968–30.7.1971
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1965–31.12.1967
Konsularassistent
Eidgenössisches Politisches Departement
20.3.1964–31.12.1964
Kanzleiadjunkt
Eidgenössisches Politisches Departement
22.7.1962–19.3.1964
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Saigon
1.1.1958–21.7.1962
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Konsulat in Melbourne
29.5.1957–31.12.1957
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Melbourne
14.4.1957–30.4.1957
Kanzleisekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
5.12.1956–14.4.1957
Kanzleisekretär
Schweizerische Botschaft in Kairo
1.12.1956–4.12.1956
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Alexandrien
16.9.1956–29.11.1956
Kanzleisekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Ankara
11.6.1956–16.9.1956
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Istanbul
1.1.1954–10.6.1956
Kanzleisekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Ankara
12.11.1953–31.12.1953
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in Ankara
9.6.1949–3.11.1953
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Luxemburg
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente