de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Alfred
Rüegg
dodis.ch/P17263
* 20.1.1936
Basel
+
Paraphe
RUE (...1988–1993...)
•
RS (...1975–1981...)
•
RG
•
rue
+
Namensvariante
Rueegg Alfred
•
Ruegg Alfred
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Basel Stadt
•
St. Gallen (Kanton)
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Eintritt EDA
1.1.1965
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
31.10.1997...
Botschafter
Ständige Vertretung der Schweiz beim Europarat
4.2.1994-31.10.1997
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Den Haag
20.1.1990-29.1.1994
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Stockholm
1985-1990
Abteilungschef
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung II
1.8.1981–30.6.1985
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Lagos
1979-7.1981
Stellvertretender Abteilungschef
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung II
1.4.1975-7.1981
Adjunkt
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung II
...1980...
Mitglied
EVD/Kommission für die Investitionsrisikogarantie
1968-1970
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Buenos Aires
1967
Diplomatischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1965–1967
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1966-31.12.1966
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Algier
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente