de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Arthur
Hoffmann
dodis.ch/P1912
* 19.6.1857
St. Gallen
† 23.7.1927
St. Gallen
+
Namensvariante
Hoffmann-Moosherr H. Arthur
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Hoffmann Franz Maximilian
ist Geschwister von
Hoffmann Arthur
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
HFLS
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1923-1927
Verwaltungsratsmitglied
Maschinenfabrik Oerlikon
1918-1927
Verwaltungsratsmitglied
Bank für Elektrische Unternehmungen
1.1.1914-19.6.1917
Chef
Eidgenössisches Politisches Departement
4.4.1911-18.6.1917
Mitglied
Bundesrat
1.1.1912-31.12.1913
Chef
Militärdepartement
8.5.1911-31.12.1911
Chef
Justiz- und Polizeidepartement
1899-1911
Verwaltungsratsmitglied
Schweizerische Kreditanstalt
1896-1911
Mitglied
Ständerat
1886-1911
Mitglied
St.Gallen/Kantonsrat
1891-1910
Verwaltungsratsmitglied
Helvetia Schweiz. Unfall-und Haftpflicht-Versicherungsanstalt
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente