de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Thomas
Wernly
dodis.ch/P19145
* 15.6.1942
Bern
+
Paraphe
WTH
•
WT (...1975–1976...)
•
WE
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Bern (Kanton)
•
Aargau
Hauptsprache
Deutsch
Titel / Ausbildung
Anwalt
Eintritt BV
1.2.1970
Eintritt EDA
1.5.1972
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
14.4.1996-30.11.1999
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Luxemburg
22.10.1993-31.3.1996
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Islamabad
19.9.1989-31.8.1993
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Lagos
1985–1989
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Wien
1983-1985
Botschaftsrat
Schweizerische Delegation bei der EFTA und beim GATT
1981-1983
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Stockholm
1979-1981
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Stockholm
1976-1979
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Bukarest
1975-1976
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Direktion für internationale Organisationen/Dienst für Spezialaufgaben
1974–1976
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Direktion für Völkerrecht/Sektion Entschädigungsabkommen
1973-1974
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Ottawa
1.5.1972–1974
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente