Raymond A. Hare
dodis.ch/P19287Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.4.1961-27.8.1965 | Botschafter | USA/Botschaft in Ankara | |
25.9.1956-18.12.1959 | Botschafter | USA/Botschaft in Kairo |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.4.1961-27.8.1965 | Botschafter | USA/Botschaft in Ankara | |
25.9.1956-18.12.1959 | Botschafter | USA/Botschaft in Kairo |