de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walter
Bopp
dodis.ch/P19386
* 5.6.1942
Uster
+
Paraphe
BP
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
Hauptsprache
Deutsch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.10.1969
Alle einblenden
+
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
5.1998...
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in La Paz
23.7.1993-26.5.1998
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Nikosia
20.9.1989-22.7.1993
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Khartum
1969-1989
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
...1988–19.9.1989
Konsul
Schweizerische Botschaft in Islamabad
...1984–1986...
Konsul
Schweizerische Botschaft in Madrid
1.3.1981-1982...
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Budapest
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente