de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Alcide
De Gasperi
dodis.ch/P1939
* 3.4.1881
Pieve Tesino
† 19.8.1954
Borgo Valsugana
+
Namensvariante
Gasperi Alcide, de
+
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
GND
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q153832
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
16.7.1953-28.7.1953
Premierminister
Italien/Regierung
24.7.1951-29.6.1953
Premierminister
Italien/Regierung
26.1.1950-16.7.1951
Premierminister
Italien/Regierung
23.5.1948-11.1.1950
Premierminister
Italien/Regierung
15.12.1947-4.5.1948
Premierminister
Italien/Regierung
31.5.1947-15.12.1947
Premierminister
Italien/Regierung
3.2.1947-13.5.1947
Premierminister
Italien/Regierung
16.7.1946-20.1.1947
Premierminister
Italien/Regierung
4.12.1945-28.6.1946
Aussenminister
Pallazzo Chigi
10.12.1944-28.6.1946
Aussenminister
Italien/Regierung
19.6.1945-26.11.1945
Aussenminister
Pallazzo Chigi
12.12.1944-8.6.1945
Aussenminister
Pallazzo Chigi
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente