de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Gustave
Michet
dodis.ch/P20179
* 2.10.1895
Montreux
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Englisch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
14.10.1923
Austritt EDA
31.7.1948
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1945-31.7.1948
Kanzleisekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Brüssel
1.1.1942-31.12.1944
Kanzleisekretär
Schweizer Konsularkanzlei in Brüssel
1.1.1933-31.12.1941
Kanzleisekretär
Schweizerisches Generalkonsulat in Antwerpen
21.5.1928-31.12.1932
Kanzlist
Schweizerisches Generalkonsulat in Antwerpen
27.9.1927-20.5.1928
Kanzlist
Schweizerisches Konsulat in Dijon
10.6.1927-12.9.1927
Kanzlist
Schweizerisches Konsulat in Nantes
19.4.1927-9.6.1927
Konsularischer Mitarbeiter
EPD/Konsulardienst
7.1.1927-18.4.1927
Konsularischer Mitarbeiter
Schweizerisches Generalkonsulat in Antwerpen
1.1.1927-6.1.1927
Konsularischer Mitarbeiter
EPD/Konsulardienst
14.10.1923-31.12.1926
Mitarbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in Paris
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente