Adam Stegerwald
dodis.ch/P21655Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.3.1930–30.5.1932 | Minister | Deutschland/Reichsarbeitsministerium | |
13.4.1929–27.3.1930 | Minister | Deutschland/Reichsverkehrsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.3.1930–30.5.1932 | Minister | Deutschland/Reichsarbeitsministerium | |
13.4.1929–27.3.1930 | Minister | Deutschland/Reichsverkehrsministerium |