de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hans Peter
Keller
dodis.ch/P2169
* 9.9.1910
† 2002
+
Namensvariante
Keller Hans-Peter
+
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
VIAF
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
19.7.1953-31.12.1975
Direktor
EFZD/Eidgenössische Getreideverwaltung
Mitglied
Ad hoc-Arbeitsgruppe Alkoholmonopol
Mitglied
Schweizer Delegation bei der OECD
Mitarbeiter
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
11.12.1961...
Chef
Arbeitsgruppe für Landwirtschaftsfragen
1.1.1961...
Mitglied
Konsultative Kommission für Handelspolitik
...1958...
Mitglied
Ständige Wirtschaftsdelegation
1.11.1946-18.7.1953
Vizedirektor
EVD/Abteilung für Landwirtschaft
1950...
Mitglied
Schweizerische Koordinationskommission für die technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern
15.7.1947...
Mitglied
Schweizer Delegation bei der OECD
...31.10.1946
Adjunkt
EVD/Abteilung für Landwirtschaft
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente