de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Fritz
Halm
dodis.ch/P2174
* 4.10.1915
Olten
† 4.1.2005
Dornach SO
+
Paraphe
Hm
+
Zivilstand bei Eintritt
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
+
Beschäftigung
Geschäftsmann
•
Beamter
+
Titel / Ausbildung
Lic. iur.
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
VIAF
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1975–1984
Präsident
Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und Metallindustrieller
1.7.1965-31.12.1973
Delegierter
EVD/Der Delegierte für die wirtschaftliche Kriegsvorsorge
1.1.1961...
Mitglied
Konsultative Kommission für Handelspolitik
1959...
Direktor
Schweizerische Metallwerke AG Dornach
1.1.1957–31.12.1958
Delegierter für Handelsverträge
EVD/Handelsabteilung
...1958
Mitglied
Ständige Wirtschaftsdelegation
1956–31.12.1956
Unterabteilungschef
EVD/Handelsabteilung
1.1.1950–1955
Sektionschef
EVD/Handelsabteilung
1948–1949
Adjunkt
EVD/Handelsabteilung
1945–1947
Juristischer Beamter I. Kl.
EVD/Handelsabteilung
25.2.1947...
Mitglied
Schweizerische Delegation für die Verhandlungen mit Grossbritannien
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente