de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Raymond
Loretan
dodis.ch/P21993
* 20.5.1955
Sitten
+
Paraphe
LR (...1984-1986...)
+
Zivilstand bei Eintritt
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Diplomat
•
Beamter
•
Jurist
Eintritt EDA
1983
Wikidata
20961905
Alle einblenden
+
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
27.8.2002-21.1.2007
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in New York
20.9.1997-18.7.2002
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Singapur
...1996–1998...
Mitglied
Studienkommission für strategische Fragen
1993–1997
Generalsekretär
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
1987–1990
Departementssekretär
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
1984-1987
Sekretär
EDA/Staatssekretariat
1983-1985
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente