de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walter
Fetscherin
dodis.ch/P22088
* 18.8.1945
Zürich
+
Paraphe
FN (...1983–1993...)
•
FE (...1980...)
•
FW (...1975...)
•
WF
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Bern (Kanton)
•
Zürich (Kanton)
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Eintritt EDA
1.5.1973
Weitere Informationen
HFLS
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
10.1.2000-31.10.2003
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Moskau
21.8.1996-11.12.1999
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Prag
9.1990-31.7.1996
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Seoul
...1987...
Mitglied
EDA/Kommission für ausländische Entschädigungen
1986...
Vizepräsident
Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland
1983-1985
Stellvertretender Abteilungschef
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung I
1.8.1982-1985
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/Politische Direktion/Politische Abteilung I
1.2.1979-31.7.1982
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Ottawa
1976-1979
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Moskau
1975-1976
Diplomatischer Mitarbeiter
EPD/Finanz- und Wirtschaftsdienst
1973–1975
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Politisches Departement
1974
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Warschau
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente